|
OBCHODNÉ MENO: Heneken Conductors, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností |
3. nákup a predaj produktov z hliníka, jeho zliatin, ostatných neželezných kovov a ocele |
4. kovoobrábanie - výroba produktov z hliníka, z jeho zliatin, ostatných neželezných kovov a ocele - tvárnením a opracovávanie produktov z hliníka, jeho zliatin, ostatných neželezných kovov a ocele - tvárnením, zváraním a povrchovou úpravou |
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
6. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov |
9. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií |
10. administratívne služby |
11. vedenie účtovníctva |
12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
14. prípravné práce k realizácii stavby |
15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
16. prenájom hnuteľných vecí |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hudoba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 1G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 04.07.1984, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Adrián Stolár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13799/24D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 12.07.1985, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Gönczöl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecký Štvrtok 52, Názov obce: Plavecký Štvrtok, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 12.01.1985, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony týkajúce sa prevádzky spoločnosti samostatne, prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok „ppa" alebo „per procuram" alebo „prokurista" označujúci prokúru a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Samco s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 48 084 531 |
Výška vkladu: 95 785,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 95 785,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: Heneken, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 36 848 611 |
Výška vkladu: 1 704 973,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 704 973,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Peter Gönczöl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecký Štvrtok 52, Názov obce: Plavecký Štvrtok, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 12.01.1985 |
Výška vkladu: 114 942,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 114 942,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 915 700,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 915 700,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.06.2000, podľa § 28, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. |
2. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2001 a Dodatku č. 1. |
3. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a prijaté jej úplné znenie v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z. |
4. . Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 12.1.2004 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. |
|