|
OBCHODNÉ MENO: Bilčík spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šenkvická 12C , Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
4. reklamná a propagačná činnosť, |
5. opravy cestných motorových vozidiel, |
6. opravy karosérií, |
7. pneuservis, |
8. umývanie cestných motorových vozidiel, |
9. predaj motorových vozidiel a motocyklov, |
10. vykupovanie ojazdených motorových vozidiel a motocyklov, |
11. prenájom motorových vozidiel a motocyklov, |
12. odťahová služba motorových vozidiel, |
13. cestná nákladná doprava vykonávaná automobilmi do 3,5 tony celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla, |
14. skladovanie, |
15. administratívne služby, |
16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Jozef Bilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 5676/31, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 21.02.1956, Deň vzniku funkcie: 08.11.2005 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Jozef Bilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 5676/31, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 21.02.1956 |
Výška vkladu: 4 979,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 979,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Alena Bilčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 5676/31, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 26.12.1957 |
Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Bilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 5676/31, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 06.01.1983 |
Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Martin Bilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cpínova 25, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 15.08.1985 |
Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.07.2012. |
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2017. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2018. |
|