|
OBCHODNÉ MENO: FIVES a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská čirmosť v oblasti obchodu, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
6. reklamné a marketingové služby, |
7. finančný leasing, |
8. prenájom hnuteľných vecí, |
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
10. prípravné práce k realizácii stavby |
11. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
13. počítačové služby |
14. vedenie účtovníctva |
15. prieskum trhu a verejnej mienky |
16. čistiace a upratovacie služby |
17. administratívne služby |
18. poskytovanie sociálnych služieb |
19. prevádzkovanie športových zariadení |
20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
21. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
23. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
24. baliace činnosti, manipulácia s tovarom |
25. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
26. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
27. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
28. faktoring a forfaiting |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Sobota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1499/37, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.06.1978, Deň vzniku funkcie: 16.10.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Jana Šiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 700/6, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 15.10.1965, Deň vzniku funkcie: 16.10.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Bázlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 19/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 13.12.1974, Deň vzniku funkcie: 16.10.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Tyko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 61, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 31.12.1981, Deň vzniku funkcie: 16.10.2019 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 8198/2008 Nz 47357/2008 dňa 05.11.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 1025/2015, Nz 14012/2015, NCRls 14333/2015 zo dňa 24.04.2015. |
|