|
OBCHODNÉ MENO: TRANSKONTAKT spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Distribúcia, predaj, prenájom, dovoz z krajím mimo Európskej únie a vývoz do krajín mimo Európskej únie zdrojov ionizujúceho žiarenia |
2. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením), |
3. leasing strojov a zariadení, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
5. montáž a servis zdravotníckej techniky, |
6. prenájom motorových vozidiel, |
7. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, |
8. - vypracovanie dokumetácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb, |
9. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
10. - uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, |
11. - výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien, |
12. - dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok, |
13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Zizič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6171/104, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 20.12.1954 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Zizič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 104, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 20.12.1954 |
Výška vkladu: 331 941,000000 EUR, Rozsah splatenia: 331 941,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 941,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 941,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.02.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 905 |
2. Zápisnica zo schôdze spoločníkov konanej dňa 12.11.1991, na ktorej bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zápisnica zo schôdze spoločníkov zo dňa 01.06.1992. Spoločenská zmluva zo dňa 30.10.1992 prispô- sobená ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 905 |
3. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.10.1997. Stary spis: S.r.o. 905 |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z. |
5. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.1999. |
6. Prevod obchodného podielu schválený na VZ konanom dňa 12.5.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.2000. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 5. 2002. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 05.08.2003. Dodatok č. 5 zo dňa 01.09.2003 k spoločenskej zmluve. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2004 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.2004. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2004. |
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.2006. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2007 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov. |
13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.06.2013. |
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2016 |
|