|
OBCHODNÉ MENO: Halenárska 18 s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa a predaj nehnuteľností |
2. prípravné práce k realizácii stavby |
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
10. prenájom hnuteľných vecí |
11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
12. reklamné a marketingové služby |
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
16. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve |
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Miloš Hačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrenová ulica 8622/10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 26.03.1974, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Eduard Gerek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová ulica 8930/25, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 09.01.1978, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016 |
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Hačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Karola Ježíka 8914/1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 04.07.1975, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: B.A.S.E. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halenárska 13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 47 732 091 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: púpava development, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 47 346 787 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
|