|
OBCHODNÉ MENO: PROPELER s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) |
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
5. Reklamné a marketingové služby |
6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
7. Administratívne služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Xénia Konôpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 6022/43, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 09.08.1963, Deň vzniku funkcie: 12.10.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Konôpka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 01.03.1966, Deň vzniku funkcie: 06.12.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Xénia Konôpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 6022/43, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 09.08.1963 |
Výška vkladu: 16 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 16 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Konôpka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 01.03.1966 |
Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.09.2017 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2018. |
|