|
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Važec |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 72, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - poľnohospodárska výroba |
2. - murárske práce |
3. - stolárstvo |
4. - neverejná cestná nákladná doprava |
5. - pohostinská činnosť |
6. - obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností |
7. - ťažba piesku |
8. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností |
9. výroba mliečnych výrobkov |
10. mäsiarstvo |
11. Opravy pracovných strojov |
12. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel |
13. Opravy karosérií |
14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve |
15. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá |
16. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve |
17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva |
19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba |
20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
22. Prípravné práce k realizácii stavby |
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
26. Prenájom hnuteľných vecí |
27. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Špak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starý trh 2369/75, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 18.07.1968, Deň vzniku funkcie: 04.10.2014 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Tomáš Bartko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pastierských 126, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 , Dátum narodenia: 26.08.1986, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Matúš Hoško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 303, Názov obce: Východná, PSČ: 032 32 , Dátum narodenia: 06.04.1992, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo konajú navonok všetci členovia predstavenstva družstva. Za družstvo konajú a podpisujú vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Pokiaľ nie sú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva zvolení, konajú a podpisujú všetci traja členovia predstavenstva spoločne. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Meno a priezvisko: Michal Michalko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Pastierskych 109, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 , Dátum narodenia: 08.03.1957, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021 |
Meno a priezvisko: Ján Motko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Lučanského 543, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 , Dátum narodenia: 23.11.1951, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021 |
Meno a priezvisko: Rastislav Ilavský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vilingom 311, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 , Dátum narodenia: 16.01.1961, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 156 600,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV |
900,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Družstvo vzniklo podľa vzorových stanov vyhlásených v Ú.v. zo dňa 25.3.1953, čiastka 43 a uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, konanej dňa 23.1.1960 a dňa 6.4.1960. Starý spis: Dr. 850 Výročná členská schôdza konaná dňa 21.2.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Na čiastkových schôdzach konaných v dňoch 30.7.1991-2.8.1991 bola schválená zmena stanov v čl. 2. Členská schôdza, uskutočnená dňa 29.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/90 Zb. a 42/92 Zb. |
2. Výročná členská schôdza konaná dňa 31.3.1995 schválila zmenu stanov. Výročná členská schôdza konaná dňa 26.3.1996 schválila zmenu stanov. |
3. Členská schôdza konaná dňa 24.8.1996 schválila zmenu stanov. |
4. Členská schôdza konaná dňa 14. 3. 1997 schválila zmenu stanov. |
5. Na výročnej členskej schôdzi dňa 2.3.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 14.3.1997. |
6. Na členskej schôdzy dňa 28. 3. 2002 bola schválená zmena stanov. |
|