|
OBCHODNÉ MENO: IRBIS GROUP, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gogoľova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, |
2. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti, |
3. technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti, |
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, |
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
8. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, |
9. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
10. poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
11. čistiace a upratovacie práce, |
12. administratívne práce, |
13. prieskum verejnej mienky, |
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
15. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
17. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov |
18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
20. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov |
21. Demolačné práce (odstraňovanie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) |
22. Zasielateľstvo |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Baranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1050/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 13.05.1979, Deň vzniku funkcie: 20.05.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Šuna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Schneidra Trnavského 1930/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 22.01.1979, Deň vzniku funkcie: 20.05.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Jordan Mandalov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 4339/4A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.04.1983, Deň vzniku funkcie: 20.05.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti v mene spoločnosti konajú vždy minimálne dvaja spoločne; písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Baranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1050/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 13.05.1979 |
Výška vkladu: 12 213,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 213,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Šuna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Schneidra Trnavského 1930/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 22.01.1979 |
Výška vkladu: 12 214,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 214,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Jordan Mandalov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 4339/4A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.04.1983 |
Výška vkladu: 12 213,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 213,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 36 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 36 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.07.2007. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2009. |
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2015 a zo dňa 25.03.2015. |
|