|
OBCHODNÉ MENO: Orquesta partners a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
5. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom |
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
8. Služby požičovní |
9. Prenájom hnuteľných vecí |
10. Administratívne služby |
11. Vedenie účtovníctva |
12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Lysina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3431/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 13.07.1985, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Roško, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské námestie 3730/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 09.03.1980, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Fuňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šúrska 2254/32B, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 10.11.1967, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Schlosser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 2675/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.11.1968, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Bielovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 26.12.1982, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Čorba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Hečku 501/21, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 24.03.1970, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné. |
|