|
OBCHODNÉ MENO: ELEKON, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 23, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu nevyžadujúcom zvláštne oprávnenie |
2. - sprostredkovateľská činnosť |
3. - hodinárstvo |
4. - výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kasper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 722, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 24.05.1971, Deň vzniku funkcie: 31.10.2000 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Pavella, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belanská štvrť 579, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 22.07.1944, Deň vzniku funkcie: 31.10.2000 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kasper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 722, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 24.05.1971 |
Výška vkladu: 1 991,635133 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,635133 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Pavella, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belanská štvrť 579, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 22.07.1944 |
Výška vkladu: 4 647,148643 EUR, Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR |
Obchodné meno/názov: ELEKON, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brněnská 411/15, Názov obce: Vyškov, PSČ: 682 01 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 60726890 |
Výška vkladu: 9 958,175663 EUR, Rozsah splatenia: 9 958,175663 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 596,959439 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22. 8. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. |
2. Na valnom zhromaždení dňa 17.6.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. |
|