|
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Cabaj-Čapor |
SÍDLO: Názov obce: Cabaj - Čápor |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja |
2. - živnostenské podnikanie v odbore: |
3. - výroba, opravy poľnohospodárskych motorových dopravných prostriedkov a strojov |
4. - sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živé zvieratá, textilné suroviny a polotovary |
5. - sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom |
6. - sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením |
7. - poskytovanie mechanizovaných poľných prác |
8. - poľnohospodárstvo a súvisiace služby |
9. - ťažba a predaj piesku |
10. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva |
11. - verejná cestná nákladná doprava |
12. - závodná kuchyňa |
13. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi |
14. - prenájom motorových vozidiel |
15. - práce s mechanizmami |
16. - prevádzkovanie vlastnej ochrany |
17. - skladovanie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Vladimír Očenáš, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 498, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 21.01.1961, Deň vzniku funkcie: 20.06.2019 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jakub Gránek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukovo 177, Názov obce: Svätoplukovo, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 21.01.1991, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Gránek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukovo 177, Názov obce: Svätoplukovo, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 18.07.1960, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jakub Gránek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukovo 177, Názov obce: Svätoplukovo, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 21.01.1991, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Varga, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 632, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 24.10.1990, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021 |
Meno a priezvisko: Slávka Cintulová, Bydlisko: Názov obce: Cabaj-Čápor 177, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 25.08.1965, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021 |
Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je však pre právny úkon potrebná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Meno a priezvisko: Václav Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabaj - Čápor 974, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 26.07.1979, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020 |
Meno a priezvisko: Juraj Pilař, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabaj - Čápor 1194, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 16.10.1964, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020 |
Meno a priezvisko: Róbert Fidrich, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 555, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 27.04.1964, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 327,026489 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV |
663,878378 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.12.1972 zlúčením JRD : Cabaj, Čapor, MDŽ Pereš so sídlom v Cabaji a Svätoplukovo. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 2.1.1973 /§ l Zák.č.72/ 70 Zb./ Výročná členská schôdza konaná dňa 25.1.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky.pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členské- ho podielu a členského vkladu. Stary spis: Dr 94 |
2. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 17.12.1992. Stary spis: Dr 94 |
3. Dodatok č. 1 zo dňa 25.3.1994 k stanovám družstva. Stary spis: Dr 94 |
|