|
OBCHODNÉ MENO: ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4495/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, |
2. - zámočníctvo - kovovýroba, opravy a údržba mechanických zariadení |
3. - prenájom - požičiavanie strojov a zariadení pre domácnosť a priemyselné čistenie |
4. - čistiace a upratovacie práce |
5. opravy vyhradených technických zariadení elektrických |
6. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických elektrických zariadení |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
9. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Peter Kubáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4495/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 17.08.1957, Deň vzniku funkcie: 17.10.2002 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Peter Kubáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4495/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 17.08.1957 |
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 29.10.1992 v zmysle ustanovenia § 24, § 105 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podľa prehlásenia správcu vkladu ku dňu registrácie spoločnosti, spoločníci svoje vklady splatili v celom rozsahu. Starý spis: S.r.o. 8496 |
2. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 28. 3. 1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28. 3. 1996. Starý spis: S.r.o. 8496 |
3. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1. 10. 2002. Ing. Peter Kulčár, deň zániku funkcie konateľa: 17. 10. 2002. Zmena sídla z: Bratislava, Tomanova 47 na: Martin, Ševčenkova 3/21. Úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 578/2002, Nz 610/2002 zo dňa 21. 10. 2002. |
|