|
OBCHODNÉ MENO: Krakovská a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom, |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
7. prieskum trhu a verejnej mienky, |
8. administratívne služby, |
9. prenájom hnuteľných vecí, |
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
11. prípravné práce k realizácii stavby, |
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, |
15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, |
16. čistenie kanalizačných systémov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juliana Hennelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.03.1978, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ingrid Kováčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 26.05.1988, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: PhDr. Vladimíra Jalčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichardova 28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.09.1984, Deň vzniku funkcie: 29.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda a členovia predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hennel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blesková 3712/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 24.01.1975, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
Meno a priezvisko: MUDr. Martin Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 26.09.1971, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Radovan Pala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska brána 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 03.07.1976, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 366/2010, Nz 29703/2010, NCRls 20164/2010 zo dňa 19.08.2010, v znení dodatku (N 366/2010, Nz 29703/2010 NCRls 20164/2010) zo dňa 2.9.2010, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Notárska zápisnica N 182/2011, Nz 9633/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 356/2014, Nz 52655/2014, NCRls 53565/2014 zo dňa 08.12.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného R4 CORP a. s. na nové Krakovská a. s. |
|