|
OBCHODNÉ MENO: CML CONSTRUCTION SERVICES s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 61/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 18 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
2. administratívne služby, |
3. organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Karfík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Jeslí 1643/31, Názov obce: Praha 9, PSČ: 193 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.04.1974, Deň vzniku funkcie: 07.12.2016 |
Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ilova 6726/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 28.12.1990, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, sú oprávnení konať v mene spoločnosti dvaja spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: STRABAG SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triglavstrasse 9, Názov obce: Villach, PSČ: 9500 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 88983 h |
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.10.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov |
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.04.2011. |
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012. |
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2013. |
5. Rozhodnutie zo dňa 26.06.2013. |
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2014. |
7. Rozhodnutie jediného spoločníka z 08.10.2015. |
|